このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン 次のリビジョン 両方とも次のリビジョン | ||
nuce:出版小委員会 [2018/04/04 11:41] ss12955jp [メンバー] (平成30年度)《2018-04-01時点》 |
nuce:出版小委員会 [2021/04/16 13:46] ss12955jp [メンバー] 2021年体制 |
||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
出版小委員会は、[[journal: | 出版小委員会は、[[journal: | ||
- | 出版小委員会の委員は現在下記の15名ですが、このほかに広い分野をカバーするため専門家の方のご協力を頂いています。本誌がこの分野の学術研究にますます貢献できるものとなるよう、部会員各位のご協力をお願いします。 | + | 出版小委員会の委員は現在下記の16名ですが、このほかに広い分野をカバーするため専門家の方のご協力を頂いています。本誌がこの分野の学術研究にますます貢献できるものとなるよう、部会員各位のご協力をお願いします。 |
===== メンバー ===== | ===== メンバー ===== | ||
- | バックエンド部会出版小委員会(平成30年度)《2018-04-01時点》 | + | バックエンド部会出版小委員会(2021年度)《2021-04-16更新》 |
|< | |< | ||
行 17: | 行 17: | ||
|編集長 |小林 大志 | |編集長 |小林 大志 | ||
|副編集長 | |副編集長 | ||
- | |委員長(運営委員) | + | |委員長(運営委員) |
- | |副委員長(運営委員) | + | |副委員長(運営委員) |
|委 員 |古川 静枝 | |委 員 |古川 静枝 | ||
|委 員 |関口 高志 | |委 員 |関口 高志 | ||
|委 員 |中田 弘太郎 | |委 員 |中田 弘太郎 | ||
- | |委 員 |千々松 正和 | + | |委 員 |北城 諒一 |
- | |委 員 |見付 樹大 | + | |
|委 員 |西尾 光 | |委 員 |西尾 光 | ||
- | |委 員 |黒沢 満 |三菱マテリアル(株) | + | |委 員 |持田 泰孝 |
|委 員 |中島 均 | |委 員 |中島 均 | ||
+ | |委 員 |山田 淳夫 | ||
|委 員 |石寺 孝充 | |委 員 |石寺 孝充 | ||
|委 員 |山田 文香 | |委 員 |山田 文香 | ||
|委 員 |清水 洋平 | |委 員 |清水 洋平 | ||
- | |委 員 |澤口 拓磨 | + | |委 員 |邉見 光 |日本原子力研究開発機構 |
行 37: | 行 37: | ||
|委員長(運営委員) | |委員長(運営委員) | ||
|委 員 |後藤 考裕 | |委 員 |後藤 考裕 | ||
+ | |委 員 |澤口 拓磨 | ||
*/ | */ |